ymddiriedolwyr MILTON LILBOURNE VILLAGE HALL AND RECREATION GROUND CHARITY
Rhif yr elusen: 261927
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian John Donaldson | Cadeirydd | 29 October 2020 |
|
|
||||
Dr Jeremy Alan Ashton | Ymddiriedolwr | 31 December 2021 |
|
|
||||
Oliver Benjamin Wright | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Michael Angel | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Barne | Ymddiriedolwr | 12 April 2017 |
|
|
||||
Anthony Edward David Wells | Ymddiriedolwr | 12 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.