ymddiriedolwyr THE ABBEYFIELD CHALFONTS SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 261970
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Spoerry | Cadeirydd | 01 April 2023 |
|
|
||||
Suzanne Augustine | Ymddiriedolwr | 10 September 2021 |
|
|
||||
Rakesh Gulati | Ymddiriedolwr | 16 April 2021 |
|
|
||||
Annette Paget | Ymddiriedolwr | 28 February 2020 |
|
|
||||
Jasvinder Singh Sahota | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|
||||
Peter John Fountain | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
||||
Olwyn Jayne Pegler | Ymddiriedolwr | 31 October 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.