Hanes ariannol CAMBRIDGE CYRENIANS LIMITED
Rhif yr elusen: 261994
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.07m | £1.18m | £1.33m | £1.23m | £1.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.07m | £1.11m | £1.18m | £1.24m | £1.40m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £218.82k | £217.88k | £217.88k | £222.80k | £239.05k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.76k | £4.38k | £20.00k | £2.46k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £22.68k | £40.18k | £47.88k | £54.31k | £19.86k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.05m | £1.13m | £1.28m | £1.17m | £1.33m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.41k | £6.21k | £5.64k | £2.66k | £1.49k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £10.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.06m | £1.10m | £1.14m | £1.21m | £1.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.55k | £9.20k | £38.49k | £30.80k | £17.76k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £5.87k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.