THE CHRISTIAN CARE CENTRE
Rhif yr elusen: 262039
Elusen a dynnwyd
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To propagate the Protestant and Evangelical Faith.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2009
Cyfanswm incwm: £224,473
Cyfanswm gwariant: £212,345
Codi arian
Dim gwybodaeth ar gael
Masnachu
Dim gwybodaeth ar gael
Taliadau i ymddiriedolwyr
Dim gwybodaeth ar gael
Beth, pwy, sut, ble
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
- Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
- Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
- Newham
Llywodraethu
Hanes cofrestru:
- 06 Awst 2010: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1128311 JUST HOMES CHARITY
- 06 Medi 1971: Cofrestrwyd
- 06 Awst 2010: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Math o sefydliad:
Enwau eraill:
Dim enwau eraill
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2004 | 31/12/2005 | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 30/06/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £91.55k | £90.54k | £91.98k | £115.73k | £224.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £78.04k | £85.16k | £94.22k | £112.78k | £212.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2009 | 28 Ionawr 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2009 | 11 Ionawr 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2007 | 01 Mai 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2007 | 03 Ebrill 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2006 | 25 Ebrill 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2006 | 21 Mawrth 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2005 | 28 Ebrill 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2005 | 24 Tachwedd 2006 | 24 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2004 | 10 Awst 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2004 | 10 Awst 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10TH DECEMBER 1970
Gwrthrychau elusennol
TO PROPAGATE THE PROTESTANT AND EVANGELICAL FAITH.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window