ymddiriedolwyr QUATERNARY RESEARCH ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 262124
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof Jane Karen Hart | Cadeirydd | 01 January 2023 |
|
|||||
Dr Della Kay Murton | Ymddiriedolwr | 05 January 2024 |
|
|
||||
Dr Timothy Patrick Lane | Ymddiriedolwr | 04 January 2024 |
|
|
||||
Dr Harold Lovell | Ymddiriedolwr | 04 January 2024 |
|
|
||||
Dr Edmund Taylor-Garrett | Ymddiriedolwr | 04 January 2024 |
|
|
||||
Dr Naomi Holmes | Ymddiriedolwr | 04 January 2024 |
|
|
||||
Dr Sophie Lauren Williams | Ymddiriedolwr | 04 January 2024 |
|
|
||||
Dr Jenna Louise Sutherland | Ymddiriedolwr | 04 January 2024 |
|
|
||||
Dr Katherine Helen Roucoux | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Dr Michael Dempster | Ymddiriedolwr | 07 January 2022 |
|
|
||||
Professor David Howard Roberts | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Dr William John Fletcher | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Dr Adrian Paul Palmer | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Dr Catherine Ann Delaney | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Prof Christopher Neil Roberts | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.