VENICE IN PERIL FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To assist financially,or otherwise,in the rescue and restoration of antiquities, ancient buildings, monuments, dwellings,archives and works of art situated in Venice and on the islands of the Venetian lagoon that have been damaged by floods,storms and inundations, rising damp,corrosive smog and other adverse elements; and the research into the environmental threats to the survival of the city.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Hammersmith And Fulham
- Yr Eidal
Llywodraethu
- 11 Mawrth 1971: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONATHAN BASIL KEATES FSA FRSL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Conte Geri Della Rocca de Candal | Ymddiriedolwr | 30 October 2018 |
|
|
||||
Gaia Penteriani | Ymddiriedolwr | 30 October 2018 |
|
|
||||
Professor Deborah Howard | Ymddiriedolwr | 10 February 2015 |
|
|
||||
JON DAVIS EMANUEL RAYMAN | Ymddiriedolwr | 28 April 2013 |
|
|||||
SARAH QUILL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
RICHARD HASLAM | Ymddiriedolwr |
|
||||||
LADY SHEILA HALE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN MILLERCHIP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LADY FRANCES CLARKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Contessa MARINA MORRISSON ATWATER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £300.59k | £208.30k | £93.69k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £258.85k | £261.64k | £109.25k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 02 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 02 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 5TH FEBRUARY 1971
Gwrthrychau elusennol
TO RESCUE AND RESTORE AND THEREBY SAVE FOR FUTURE GENERATIONS ALL ANTIQUITIES, ANCIENT BUILDINGS, MONUMENTS, ARCHIVES AND WORKS OF ART SITUATE IN VENICE AND ON THE ISLANDS OF THE VENETIAN LAGOON WHICH HAVE BEEN OF LATE AND ARE BECOMING INCREASINGLY DAMAGED BY FLOOD, STORMS AND INUADATIONS, RISING DAMP, CORROSIVE SMOG ANDOTHER ADVERSE ELEMENTS AND TO SUPPLY ALL AID AND MATERIALS NEEDED FOR THAT PURPOSE, RECOGNISING THAT THE SAME REPRESENT A VITAL ELEMENT IN THE HISTORY OF EUROPEAN CULTURE AND INDEED IN THE HERITAGE OF MANKIND, AND THAT ACCORDINGLY THEIR PRESERVATION IS IMPORTANT TO THE CULTURAL LIFE OF THIS COUNTRY.
Maes buddion
VENICE AND THE ISLANDS OF THE VENETIAN LAGOON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
VENICE IN PERIL FUND
70 COWCROSS STREET
LONDON
EC1M 6EJ
- Ffôn:
- 02077366891
- E-bost:
- info@veniceinperil.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window