THE ALDEBURGH SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the charity are 1. to encourage public interest in and care for the character of the town of Aldeburgh and of its surroundings 2. to encourage high standards of architecture and of town planning in the town 3. to encourage the preservation, development and improvement of general public amenity in the town and its surroundings
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Suffolk
Llywodraethu
- 27 Mai 1971: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mary Katherine Mackie | Cadeirydd | 08 June 2017 |
|
|
||||||
Simon Charles Dow | Ymddiriedolwr | 07 January 2025 |
|
|||||||
Lynne Walker | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||||
Robert Stuart Brock | Ymddiriedolwr | 16 September 2019 |
|
|
||||||
Catherine Lynne Palmer | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
|
||||||
PAUL NICHOLAS BONGERS DE RATH | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
|
||||||
Adrian James Brown | Ymddiriedolwr | 11 June 2015 |
|
|||||||
PETER GERALD ROYCE HILL | Ymddiriedolwr | 01 June 2012 |
|
|
||||||
SIR CHRISTOPHER KINGSTON HOWES | Ymddiriedolwr | 23 May 2011 |
|
|
||||||
INGA MARGARET AMY GRIMSEY | Ymddiriedolwr | 23 May 2011 |
|
|
||||||
ANTHONY Victor William BONE | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.64k | £2.37k | £5.44k | £3.79k | £4.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.72k | £1.64k | £1.16k | £6.05k | £5.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 02 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30TH DECEMBER 1970 AMENDED 16 NOVEMBER 1973
Gwrthrychau elusennol
TO ENCOURAGE (A) PUBLIC INTEREST IN AND CARE FOR THE CHARACTER OF THE TOWN OF ALDEBURGH AND OF ITS SURROUNDINGS. (B) HIGH STANDARDS OF ARCHITECTURE AND OF TOWN PLANNING IN THE BOROUGH. (C) THE PRESERVATION, THE DEVELOPMENT AND THE IMPROVEMENT OF GENERAL PUBLIC AMENITY IN THE TOWN AND ITS SURROUNDINGS.
Maes buddion
BOROUGH OF ALDEBURGH AND ITS SURROUNDINGS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Onemana
Alde House Drive
Aldeburgh
IP15 5EE
- Ffôn:
- 01728453427
- E-bost:
- info@aldeburghsociety.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window