THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS AND CHEMISTS LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal activity of the 'SLTC' is to assist and encourage the application of science and technology to the manufacture and utilisation of leather and related products and by the publication of journals and the holding of meetings, to further the development of scientific knowledge in the leather industry.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Northampton
- Awstralia
- De Affrica
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
- 10 Hydref 1963: Cofrestrwyd
- S L T C LTD (Enw gwaith)
- SLTC LTD (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristopher Macdonald | Ymddiriedolwr | 26 April 2025 |
|
|
||||
Karl Bernard Flowers | Ymddiriedolwr | 26 April 2025 |
|
|
||||
Nigel Anthony Payne | Ymddiriedolwr | 26 April 2025 |
|
|
||||
Matthew Henry Abbott | Ymddiriedolwr | 26 April 2025 |
|
|
||||
Thomas Marcus | Ymddiriedolwr | 27 April 2024 |
|
|
||||
Matthew Dunning | Ymddiriedolwr | 27 April 2024 |
|
|
||||
Michael Thompson | Ymddiriedolwr | 23 April 2022 |
|
|
||||
Stephen Robert Trantum | Ymddiriedolwr | 23 April 2022 |
|
|
||||
Dr Christine Mary Anscombe | Ymddiriedolwr | 24 December 2021 |
|
|
||||
Deborah Anne Taylor | Ymddiriedolwr | 24 April 2021 |
|
|
||||
John Avery | Ymddiriedolwr | 24 April 2021 |
|
|
||||
Dr William Robert Wise | Ymddiriedolwr | 21 April 2018 |
|
|
||||
David Miller FSLTC | Ymddiriedolwr | 23 April 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.20k | £35.13k | £29.80k | £33.21k | £36.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £92.62k | £46.37k | £44.13k | £37.30k | £30.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 22 DECEMBER 1951 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION ON 23 OCTOBER 1972, 27 SEPTEMBER 1974, 6 OCTOBER 1985 AND 9 OCTOBER 1992.
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST AND ENCOURAGE THE APPLICATION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TO THE MANUFACTURE AND UTILISATION OF LEATHER AND RELATED PRODUCTS AND, BY THE PUBLICATION OF JOURNALS AND THE HOLDING OF MEETINGS, TO FURTHER THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN THE LEATHER INDUSTRY. (FOR DETAILS SEE CLAUSE 3 OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION INCORPORATED THE 22ND DECEMBER 1951)
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Office 39
Eastern Way
Daventry
NN11 0QB
- Ffôn:
- 01604452552
- E-bost:
- office@sltc.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window