Ymddiriedolwyr THE APOLLO THEATRE (ISLE OF WIGHT) TRUST
Rhif yr elusen: 262257

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL MARTIN JENNINGS | Cadeirydd | 01 January 2001 |
|
|
||||
Stephen John Reading | Ymddiriedolwr | 23 November 2024 |
|
|
||||
Victoria Jane Cook | Ymddiriedolwr | 23 November 2024 |
|
|
||||
Helen Reading | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Phil Cardew | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Geoff Underwood | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Mary Mackenzie | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Julie Jones-Evans | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
DANIEL JOHN BURNS | Ymddiriedolwr | 23 September 2012 |
|
|
||||
GILLIAN KENNERLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.