Hanes ariannol SINGH SABHA LONDON EAST

Rhif yr elusen: 262277
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.27m £1.18m £2.06m £1.81m £1.70m
Cyfanswm gwariant £599.97k £565.21k £1.08m £1.36m £1.74m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £2.02m £1.04m £1.55m £1.23m £1.15m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £248.58k £138.41k £505.03k £568.22k £549.67k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £101 £17 £73 £276 £3.67k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £3.00k £1.74k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £257.67k £274.29k £409.54k £580.25k £810.38k
Gwariant - Ar godi arian £342.30k £290.92k £673.27k £784.08k £928.35k
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £17.64k £11.26k £14.04k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0