Hanes ariannol THE FULHAM SOCIETY

Rhif yr elusen: 262396
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 26/03/2020 26/03/2021 26/03/2022 26/03/2023 26/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.06k £6.13k £4.88k £4.81k £16.38k
Cyfanswm gwariant £7.13k £9.39k £5.17k £4.08k £3.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A