Hanes ariannol MENCAP HILLINGDON SOUTH
Rhif yr elusen: 262437
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (64 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/07/2019 | 01/07/2020 | 01/07/2021 | 01/07/2022 | 01/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £130.14k | £29.14k | £59.00k | £11.00k | £11.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.76k | £30.83k | £8.00k | £14.00k | £8.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £8.50k | £9.25k | N/A | N/A | £8.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.