ymddiriedolwyr THE KENT AND EAST SUSSEX RAILWAY COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 262481
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Papworth | Ymddiriedolwr | 30 April 2022 |
|
|
||||
David John Nibloe | Ymddiriedolwr | 16 November 2019 |
|
|||||
Paul Edward Vidler | Ymddiriedolwr | 16 November 2019 |
|
|||||
Matthew John Hyner | Ymddiriedolwr | 17 November 2018 |
|
|||||
Neil Duncan Sime | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
Robin Moira White | Ymddiriedolwr | 26 May 2018 |
|
|
||||
SIMON ANDREW MARSH | Ymddiriedolwr | 18 November 2017 |
|
|
||||
IAN CAMPBELL LEGG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PHILIP DUNCAN SHAW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GEOFFREY ALAN CROUCH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.