Hanes ariannol THE ABBEYFIELD BASILDON SOCIETY LIMITED

Rhif yr elusen: 262505
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £395.13k £335.28k £264.08k £272.74k £380.18k
Cyfanswm gwariant £367.67k £283.05k £266.63k £345.19k £360.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A