THE ABBEYFIELD BASILDON SOCIETY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of accommodation, care and companionship for senior citizens in accordance with the aims and principles of The Abbeyfield Society Limited.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Essex
Llywodraethu
- 17 Mehefin 1971: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Cartrefi Lloegr
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL STANTON-DUNNE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Sean Michael Stanton-Dunne | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Abbas Nurbhai | Ymddiriedolwr | 20 July 2016 |
|
|
||||
PATRICIA STANTON GRIFFITHS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD THOMSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £395.13k | £335.28k | £264.08k | £272.74k | £380.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £367.67k | £283.05k | £266.63k | £345.19k | £360.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 05 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 05 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Mai 2024 | 104 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 14 Mai 2024 | 104 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 08 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 03 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 03 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 03 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 23RD MARCH 1971 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 23RD MARCH 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/11/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 04/12/2015
Gwrthrychau elusennol
1THE CHARITY'S OBJECTS ARE TO CARRY ON FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY THE PROVISION AND MANAGEMENT OF HOUSING, ACCOMMODATION AND ASSISTANCE FOR THE RELIEF AND CARE OF ELDERLY PERSONS SUFFERING FROM THE DISABILITIES OF OLD AGE OR OTHERWISE BEING IN NEED AND IN PARTICULAR (BUT WITHOUT LIMITATION) BY PROVIDING AND MAINTAINING (OR ASSISTING IN PROVIDING AND MAINTAINING) HOUSES AND HOMES FOR SUCH ELDERLY PERSONS AND PROVIDING (OR ASSISTING IN PROVIDING) AMENITIES OR SERVICES FOR THE BENEFIT OF SUCH ELDERLY PERSONS.
Maes buddion
BASILDON AND ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 SOPWITH CRESCENT
HURRICANE WAY
WICKFORD BUSINESS PARK
WICKFORD
ESSEX
SS11 8YU
- Ffôn:
- 01268561800
- E-bost:
- home@abbeyfieldbasildon.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window