Hanes ariannol THE NATIONAL INSTITUTE OF MEDICAL HERBALISTS LIMITED EDUCATION FUND

Rhif yr elusen: 262584
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £282.12k £633.04k £871.26k £510.41k £3.85k
Cyfanswm gwariant £693.20k £813.94k £679.35k £351.35k £4.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £134.00k £500 £76.15k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £490.56k £864.24k £429.76k N/A
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A £8.48k £6.51k £4.51k N/A
Incwm - Arall N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm - Cymynroddion N/A £130.00k £0 £76.15k N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £804.14k £670.09k £345.74k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A £5.49k £2.26k £2.65k N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £4.40k £3.97k £0 N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £5.49k £2.26k £2.65k N/A
Gwariant - Arall N/A £4.31k £7.00k £2.97k N/A