THE NATIONAL INSTITUTE OF MEDICAL HERBALISTS LIMITED EDUCATION FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To establish and maintain research facilities, scholarships and studentships in the science of herbal medicine and medical herbal research and to support related research programmes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 16 Mehefin 1971: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL JEREMY HAMBLY NIMH BACC | Cadeirydd |
|
|
|||||
ANTHONY P CARTER MNIMH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DEBORAH LOUISE SWEETMAN BSC | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £282.12k | £633.04k | £871.26k | £510.41k | £3.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £693.20k | £813.94k | £679.35k | £351.35k | £4.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £134.00k | £500 | £76.15k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £490.56k | £864.24k | £429.76k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £8.48k | £6.51k | £4.51k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £130.00k | £0 | £76.15k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £804.14k | £670.09k | £345.74k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £5.49k | £2.26k | £2.65k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £4.40k | £3.97k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £5.49k | £2.26k | £2.65k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £4.31k | £7.00k | £2.97k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Tachwedd 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2020
(Mae'r cyfrifon |
03 Tachwedd 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 26 APR 1971, AS AMENDED BY SCHEME 25 SEPT 1985. AS AMENDED ON 10 APR 2017
Gwrthrychau elusennol
TO ESTABLISH A SCHOOL FOR THE TRAINING AND TUITION OF STUDENTS OF MEDICAL HERBALISM GIVING BOTH LECTURES IN THEORETICAL ASPECTS AND DEMONSTRATIONS IN PRACTICAL TRAINING. (FOR DETAILS SEE CLAUSE 2 OF THE DECLARATION OF TRUST).
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE OLD DAIRY
DURGATES
WADHURST
TN5 6DE
- Ffôn:
- 01892783027
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window