Hanes ariannol THE WOODHOUSE CENTRE
Rhif yr elusen: 262608
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 30/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.36k | £32.51k | £42.61k | £58.88k | £45.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.86k | £35.50k | £34.36k | £27.20k | £99.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.44k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.44k | £300 | £449 | £30.23k | £1.47k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.