THE LOGOS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Accepts gifts, donations, bequests and other income. Makes donations and loans to The Logos Educational Institute, a company registered in Cyprus, or such other body for the promotion of the Trusts objects. Establish and fund scholarships. Acquire land and buildings necessary for the furtherance of the charities objects.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cyprus
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 04 Awst 1971: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLIN CLARKE | Cadeirydd |
|
|
|||||
JONATHAN AIKEN | Ymddiriedolwr | 13 March 2013 |
|
|
||||
DAVID MCCLEAN | Ymddiriedolwr | 19 January 2012 |
|
|
||||
ANDREW ENTWISTLE | Ymddiriedolwr | 19 January 2012 |
|
|
||||
PAUL DAVIDSON | Ymddiriedolwr | 19 January 2012 |
|
|
||||
DAVID HUTCHINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALAN WOODSIDE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SAMUEL BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DARREN WOODSIDE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DON MCQUILLAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT LOVE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARSHALL HOWE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SAMUEL DAVISON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER ROSS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN ROSS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £62.36k | £146.57k | £142.87k | £74.07k | £72.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £133.40k | £179.92k | £247.93k | £46.06k | £122.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 17 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 17 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 19 Gorffennaf 2023 | 19 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 19 Gorffennaf 2023 | 19 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 21 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 04 Hydref 2022 | 96 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 09 Awst 2021 | 40 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 09 Awst 2021 | 40 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 29 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 29 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 24TH MAY 1971
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE CHRISTIAN FAITH THE PROVISION OF SCHOOLS AND EDUCATIONAL FACILITIES THE RELIEF OF POVERTY AND THE ALLEVIATION OF HUNGER AND DISEASE IN THE REPUBLIC OF CYPRUS AND ELSEWHERE THROUGHOUT THE WORLD AND WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING IN PARTICULAR TO FURTHER THE CHARITABLE WORK OF A CHRISTIAN INSTITUTE OF LEARNING FOR BOTH SEXES WHICH IS INTENED TO BE KNOWN AS THE LOGOS EDUCATIONAL INSTITUTE TO BE ESTABLISHED IN THE REPUBLIC OF CYPRUS AND WHICH IS INTEDED TO INCLUDE INTERALIA AND ELEMENTARY SCHOOL DEPARTMENT, A SECONDARY SCHOOL DEPARTMENT, A TECHNICAL TRAINING DEPARTMENT AND A BIBLE SCHOOL DEPARTMENT AND TO PROVIDE INTER ALIA THROUGH CLASSES INSTRUCTION LIFE AND TESTIMONY OF THE STAFF A MEANSWHEREBY YOUNG PEOPLE MAY COME TO A PERSONAL RELATIONSHIP WITH CHRIST AS SAVIOUR AND LORD.
Maes buddion
CYPRUS AND REST OF WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 Carsons Mews
Ballygowan
NEWTOWNARDS
BT23 5GA
- Ffôn:
- 02897521065
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window