ymddiriedolwyr SUFFOLK WILDLIFE TRUST
Rhif yr elusen: 262777
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (68 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharon Goddard | Ymddiriedolwr | 14 October 2023 |
|
|||||
Miranda Cooper | Ymddiriedolwr | 14 October 2023 |
|
|
||||
Calum Mackenzie Thomson | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||
Timothy Woodward | Ymddiriedolwr | 24 October 2020 |
|
|
||||
Robyn Llewellyn | Ymddiriedolwr | 24 October 2020 |
|
|
||||
JOAN FRANCES HARDINGHAM | Ymddiriedolwr | 24 October 2020 |
|
|||||
Susan Wendy Hooton | Ymddiriedolwr | 26 October 2019 |
|
|
||||
Stephanie Jones | Ymddiriedolwr | 03 November 2018 |
|
|
||||
JAMES ALEXANDER | Ymddiriedolwr | 19 May 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.