Dogfen lywodraethu BEDFORDSHIRE ORCHESTRAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 262813
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (83 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 7TH JUNE 1971 AND AMENDED 9TH SEPTEMBER 1987, AND 29TH JUNE 2004 AND 15 OCTOBER 2008 as amended on 20 Nov 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE MUSICAL EDUCATION IN BEDFORDSHIRE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
BEDFORDSHIRE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.