Hanes ariannol THE CHARLES SPARKS RELIEF IN SICKNESS FUND
Rhif yr elusen: 262844
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/02/2016 | 01/02/2017 | 01/11/2017 | 01/11/2018 | 01/11/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.49k | £1.43k | £728 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.43k | £524 | £5.86k | £4.80k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.