THE ALL SAINTS SOCIETY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To secure the preservation of the church of All Saints, East Horndon for the benefit of the nation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 24 October 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Essex
Llywodraethu
- 22 Hydref 1971: Cofrestrwyd
- 21 Rhagfyr 2011: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 24/10/2005 | 24/10/2006 | 24/10/2007 | 24/10/2008 | 24/10/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.54k | £3.37k | £2.46k | £3.44k | £9.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.03k | £2.56k | £2.45k | £6.01k | £3.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 24 Hydref 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 24 Hydref 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 24 Hydref 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 24 Hydref 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 24 Hydref 2009 | 03 Chwefror 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 24 Hydref 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 24 Hydref 2008 | 04 Ionawr 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 24 Hydref 2008 | 15 Ionawr 2009 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15/06/1971 AS AMENDED AT ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 7/11/1972 AND 30/09/1989
Gwrthrychau elusennol
TO SECURE THE PRESERVATION OF THE CHURCH OF ALL SAINTS, EAST HORNDON, FOR THE BENEFIT OF THE NATION.
Maes buddion
ECCLESIASTICAL PARISH OF EAST HORNDON ALL SAINTS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window