Hanes ariannol EAGIT LTD

Rhif yr elusen: 262859
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2009 31/07/2010 31/07/2011 31/07/2012 31/07/2013
Cyfanswm Incwm Gros £2.15m £2.29m £1.90m £1.72m £1.84m
Cyfanswm gwariant £2.22m £2.23m £2.04m £1.74m £1.95m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £13.32k £0 £14.65k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.15m £2.29m £1.89m £1.72m £1.82m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £6 £0 £11
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.20m £2.21m £2.02m £1.72m £1.80m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £20.90k £20.34k £21.67k £21.64k £21.85k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £127.59k