Hanes ariannol THE ROYAL TOWN PLANNING INSTITUTE
Rhif yr elusen: 262865
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.69m | £6.58m | £6.83m | £7.79m | £8.37m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.66m | £6.64m | £6.58m | £7.44m | £8.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £299.20k | £101.00k | £168.00k | £475.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £55.68k | £145.00k | £6.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.53m | £6.53m | £6.69m | £7.61m | £8.14m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £76.00k | £48.74k | £86.05k | £126.00k | £222.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £52.78k | £145.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.66m | £6.64m | £6.58m | £7.44m | £8.79m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £96.00k | £58.73k | £163.74k | £228.00k | £234.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.