Dogfen lywodraethu THE DISABLED PHOTOGRAPHERS SOCIETY
Rhif yr elusen: 262866
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES AND CONSTITUTION ADOPTED 5TH JULY 1971 AS AMENDED ON 21ST JANUARY 1972, 16TH SEPTEMBER 1996, 13TH MAY 2008 AND 8 MAY 2010 AS AMENDED 11/05/13 as amended on 18 Jun 2022 as amended on 18 May 2024
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE WELFARE AND DISABLED PERSONS BY PROVISION OF CAMERAS AND OTHER EQUIPMENT SUITABLY ADAPTED TO MEET THEIR INDIVIDUAL NEEDS TO ENABLE THEM TO ENGAGE IN AND ENJOY RECREATIONAL ACTIVITY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.