THE DOVE-BOWERMAN TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 22 Medi 1971: Cofrestrwyd
- 09 Medi 2011: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2006 | 05/04/2007 | 05/04/2008 | 05/04/2009 | 05/04/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £59.69k | £69.09k | £73.30k | £75.48k | £56.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £55.67k | £64.22k | £70.05k | £76.48k | £60.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2010 | 06 Medi 2011 | 213 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2010 | 06 Medi 2011 | 213 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2009 | 14 Mai 2010 | 98 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2009 | 14 Mai 2010 | 98 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2008 | 20 Ebrill 2009 | 74 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2008 | 20 Ebrill 2009 | 74 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 30TH JUNE 1971
Gwrthrychau elusennol
TO OR TOWARDS OR IN FURTHERANCE OR FOR THE BENEFIT OF SUCH ONE OR MORE EDUCATIONAL CHARITIES EDUCATIONAL CHARITABLE TRUST EDUCATIONAL CHARITABLE PURPOSES EDUCATIONAL CHARITABLE INSTITUTIONS EDUCATIONAL CHARITABLE COMPANIES OR OTHER EDUCATIONAL CHARITABLE BODIES OR ORGANISATIONS OR OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES IN THE ABSOLUTE DISCRETION FROM TIME TO TIME SHALL SELECT AND THINK FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window