Dogfen lywodraethu The League of Friends West Wing of the John Radcliffe Hospital
Rhif yr elusen: 262978
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
OBJECTS AND RULES ADOPTED FEBRUARY 1968 AS AMENDED 19TH FEBRUARY 1985 AND 11TH JUNE 1990 as amended on 31 May 2022 as amended on 17 Jan 2023 as amended on 28 Jul 2022
Gwrthrychau elusennol
To relieve sickness and to preserve the health of the patients of the West Wing of the John Radcliffe Hospital, Oxford including the Children?s Hospital by providing or assisting in the provision of equipment, furnishings and such objects as not normally provided by the statutory authorities.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
THE RADCLIFFE INFIRMARY OXFORD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.