Dogfen lywodraethu SOLENT SKY LTD
Rhif yr elusen: 262995
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 15 AUGUST 1969 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 14 JUNE 1971 AND 24 MARCH 1982 AND BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 13 JANUARY 2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 07 MAY 2014
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN MATTERS RELATING TO AVIATION BY ESTABLISHING AND MAINTAINING A MUSEUM AS A PERMANENT MEMORIAL TO R J MITCHELL THE DESIGNER OF THE SCHNEIDER TROPHY S6B SEAPLANE AND THE SPITFIRE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
SOUTHAMPTON
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.