ymddiriedolwyr BRAILLE CHESS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 263049
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAM GEORGE ARMSTRONG | Cadeirydd | 15 March 2023 |
|
|||||
GERARD FRANCIS WALSH | Ymddiriedolwr | 16 March 2024 |
|
|||||
John Alfred Fullwood | Ymddiriedolwr | 16 March 2024 |
|
|
||||
Gary Martin Wickett | Ymddiriedolwr | 16 March 2024 |
|
|
||||
Tristram Charles Cole | Ymddiriedolwr | 16 March 2024 |
|
|
||||
Abi Emma Sian Baker | Ymddiriedolwr | 26 March 2022 |
|
|
||||
Julie Ann Leonard | Ymddiriedolwr | 08 March 2014 |
|
|
||||
MR GUY WHITEHOUSE | Ymddiriedolwr | 03 March 2007 |
|
|
||||
MARK KIRKHAM | Ymddiriedolwr | 20 March 2004 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.