Hanes ariannol THE FRIENDS OF CHARING CROSS HOSPITAL

Rhif yr elusen: 263055
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £117.05k £54.61k £65.23k £29.82k £3.86k
Cyfanswm gwariant £89.34k £36.61k £43.17k £12.03k £8.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £5.62k N/A N/A N/A