Hanes ariannol THE ANIMAL DEFENCE TRUST

Rhif yr elusen: 263095
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2019 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023
Cyfanswm Incwm Gros £56.17k £48.05k £106.81k £61.97k £135.35k
Cyfanswm gwariant £78.05k £109.45k £92.79k £103.61k £115.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A