Hanes ariannol THE GENERAL CHURCH OF THE NEW JERUSALEM COUNCIL LIMITED

Rhif yr elusen: 263121
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £63.38k £202.97k £58.65k £58.15k £63.51k
Cyfanswm gwariant £51.36k £199.10k £64.82k £56.10k £54.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A