Hanes ariannol THE J P JACOBS CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 263161
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £43.02k £35.29k £36.77k £50.82k £56.61k
Cyfanswm gwariant £88.08k £84.93k £137.91k £226.90k £182.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A