ymddiriedolwyr ORAL HEALTH FOUNDATION
Rhif yr elusen: 263198
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew John Hay | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
Ian Waller | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
Dr Ravindra Rattan | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Dr Soha Dattani | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
Catherine Brady | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
Helen Tomlinson | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
Georgios Tsakos | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Professor Jonathon Timothy Newton | Ymddiriedolwr | 06 December 2020 |
|
|||||
Juliette Reeves | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||
Sarah Balser | Ymddiriedolwr | 16 September 2019 |
|
|||||
Mhari Coxon | Ymddiriedolwr | 17 December 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.