Hanes ariannol PENZANCE AND WEST PENWITH OLD PEOPLES WELFARE TRUST
Rhif yr elusen: 263223
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £222.70k | £248.86k | £304.27k | £235.71k | £250.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £222.80k | £251.20k | £261.01k | £279.03k | £282.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £47.63k | £64.65k | £56.44k | £51.17k | £45.40k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £16.00k | N/A | £36.53k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.