CONSOLATA MISSIONARY SISTERS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Members of the congregation work in parishes, charity organisations and prisons. They assist the homeless, the elderly, the disabled and visit them to assess family situations and provide religious and material assistance when needed. Members of the congregation also visit local parishes to talk about their work in the foreign missions and the needs of the missions.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 30 Tachwedd 1971: Cofrestrwyd
- 20 Chwefror 2015: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £54.03k | £92.78k | £37.67k | £38.56k | £27.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £94.23k | £739.15k | £29.02k | £49.89k | £47.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | 01 Medi 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | 01 Medi 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | 09 Hydref 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | 09 Hydref 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2011 | 27 Mehefin 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2011 | 27 Mehefin 2012 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 20TH OCTOBER 1971
Gwrthrychau elusennol
CHARITABLE PURPOSES WHICH ADVANCE THE RELIGIOUS AND OTHER CHARITABLE WORK FOR THE TIME BEING CARRIED ON BY OR UNDER THE DIRECTION OF THE SOCIETY AS THE TRUSTEES WITH THE APPROVAL OF THE SUPERIOR SHALL FROM TIME TO TIME THINK FIR AND IF AT ANY TIME THE SOCIETY SHALL CEASE TO EXIST OR SHALLCEASE TO CARRY ON OR DIRECT ANY CHARITABLE WORK THEN FOR SUCH LAWFUL CHARITABLE PURPOSES CONNECTED WITH THE ADVANCEMENT OF THE ROMAN CATHOLIC RELIGION AS THE TRUSTEES SHALL DECIDE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window