THE PUTNEY SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The promotion of the preservation, development, and improvement for the public benefit of the character and amenities of the Putney and Roehampton area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Wandsworth
Llywodraethu
- 06 Rhagfyr 1971: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert George Arguile | Cadeirydd | 20 June 2016 |
|
|||||
Alison Ann Burnyeat Fishwick | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Serena Clare Binnie | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Nazim Osmancik | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Michael Ixer | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
Andrew John Diarmid Nicol | Ymddiriedolwr | 18 May 2020 |
|
|
||||
Stephen Matthew Luxford | Ymddiriedolwr | 20 March 2014 |
|
|
||||
Judith Mary Chegwidden | Ymddiriedolwr | 18 April 2012 |
|
|
||||
Victoria Louise Diamond | Ymddiriedolwr | 28 August 2011 |
|
|
||||
Dr Carolyn McMillan | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Mark Adrian Poulter | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.85k | £10.48k | £10.64k | £11.87k | £11.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.84k | £10.94k | £14.72k | £11.18k | £12.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 25 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16TH JUNE 1971
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE PRESERVATION, DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT OF THE CHARACTER AND AMENITIES OF THE PUTNEY AND ROEHAMPTON AREA AND PARTICULARLY OF THE LANDS AND BUILDINGS OF BEAUTY OR OF HISTORIC, ECOLOGICAL OR OTHER PUBLIC INTEREST IN THAT AREA.
Maes buddion
PUTNEY AND ROEHAMPTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
18 BURSTOCK ROAD
LONDON
SW15 2PW
- Ffôn:
- 02087896692
- E-bost:
- SECRETARY@PUTNEYSOCIETY.ORG.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window