THE IPSWICH SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
IPSWICH SOCIETY
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
75 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Suffolk
Llywodraethu
- 11 Chwefror 1972: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM RAE | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|||||||||||||
Eric Dudley Benton | Ymddiriedolwr | 06 June 2016 |
|
|
||||||||||||
GRAHAM DOUGLAS SMITH | Ymddiriedolwr | 25 June 2013 |
|
|
||||||||||||
CAROLINE JANE KENNEDY MARKHAM | Ymddiriedolwr | 25 June 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.57k | £12.80k | £12.20k | £15.76k | £15.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.20k | £12.17k | £8.98k | £16.11k | £15.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AS AMENDED 11 NOVEMBER 1970, 3 NOVEMBER 1993 & 24 APRIL 2002. as amended on 17 Apr 2019
Gwrthrychau elusennol
(1) TO PROMOTE THE STUDY OF CIVIC DESIGN. (2) TO STIMULATE PUBLIC CONSCIOUSNESS AND APPRECIATION OF THE BEAUTY, HISTORY AND CHARACTER OF IPSWICH AND ITS SURROUNDINGS. (3) TO ENCOURAGE THE PRESERVATION, DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF THE FEATURES WHICH GO TO MAKE PLEASING AND CONVENIENT CONDITIONS IN WHICH TO LIVE AND WORK. (4) TO PURSUE THESE ENDS BY SUCH MEANS AS MEETINGS, LECTURES, STUDY GROUPS, EXHIBITIONS AND PUBLICATIONS.
Maes buddion
IPSWICH AND ITS SURROUNDINGS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
61A FONNEREAU ROAD
IPSWICH
IP1 3JN
- Ffôn:
- 01473226878
- E-bost:
- secretary@ipswichsociety.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window