OXMARKET CENTRE OF ARTS LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide opportunities for artists and to provide facilities for artists to present their work to the public and for the public to have open access to the work of local artists
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,800 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
18 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
- Hampshire
Llywodraethu
- 23 Rhagfyr 1971: Cofrestrwyd
- CHICHESTER CENTRE OF ARTS LTD (Enw gwaith)
- OXMARKET CENTRE OF ARTS (Enw gwaith)
- CHICHESTER CENTRE OF ARTS LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucia Anna Barbato | Ymddiriedolwr | 10 March 2025 |
|
|
||||
Kate FitzGerald | Ymddiriedolwr | 10 March 2025 |
|
|
||||
Louise Goldsmith | Ymddiriedolwr | 11 November 2024 |
|
|
||||
Rebecca Harris | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|||||
Stephen Smith | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
LOUISE MYLES | Ymddiriedolwr | 07 January 2021 |
|
|
||||
Martyn Bell | Ymddiriedolwr | 26 November 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £82.83k | £112.70k | £183.45k | £113.64k | £112.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £82.84k | £70.22k | £129.86k | £125.25k | £119.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £7.00k | £3.80k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 3 NOVEMBER 1971 AS AMENDED 2 APRIL 1998 AND 8 OCTOBER 2008
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ADVANCE THE EDUCATION, CULTIVATION, IMPROVEMENT AND APPRECIATION OF THE ARTS AMONGST THE COMMUNITY BY OPERATING AND MAINTAINING AN ARTS CENTRE FOR EXHIBITIONS OF ALL KINDS FOR THE PROMOTION OF VISUAL ARTS, MUSIC, POETRY, LITERATURE AND DRAMA AND CERTAIN OTHER PURPOSES ANCILLARY THERETO.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Chichester Centre of Arts
St. Andrews Court
East Street
CHICHESTER
PO19 1YH
- Ffôn:
- 01243779103
- E-bost:
- admin@oxmarket.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window