JOHN METCALFE PUBLISHING TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Publishes the Evangel of the Lord Jesus Christ for the benefit of all the world by the widespread distribution,both in the UK & abroad,of subsidised books,substantial tracts & a quarterly magazine; by preaching,teaching & lectures open to all who wish to attend & for which no collections are taken & no charge is made; by the free distribution of recorded tapes of past lectures,teaching & addresses
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 29 Awst 1973: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Munday | Ymddiriedolwr | 26 December 2019 |
|
|
||||
Allan Roger Mears | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
John Young | Ymddiriedolwr | 20 December 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £165.47k | £588.70k | £117.96k | £739.45k | £182.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.21k | £55.19k | £57.84k | £97.61k | £12.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £584.58k | N/A | £700.79k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £980 | N/A | £4.78k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £3.14k | N/A | £23.00k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | £10.88k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £354.26k | N/A | £516.84k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £55.19k | N/A | £97.61k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £4.31k | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 12 Mehefin 2024 | 43 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 12 Mehefin 2024 | 43 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 27 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 05 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 05 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 04 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 04 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 2ND JULY 1973
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE CHRISTIAN FAITH AND IN PARTICULAR TO PROMOTE THE PUBLICATION, PRINTING, USE, DISSEMINATION AND RECORDING OF RELIGIOUS WRITINGS PAPERS AND OTHER CHATTELS AND THE PUBLIC READING AND DISCUSSION OF SUCH WORKS AND THE PREACHING ..... OF THE GOSPEL OF JESUS CHRIST AS DELIVERED BY THE LORD JESUS CHRIST AND THE APOSTLES AND RECORDED IN HOLY SCRIPTURE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
JOHN METCALFE PUBLISHING TRUST
CHURCH ROAD
PENN
HIGH WYCOMBE
HP10 8LN
- Ffôn:
- 01494813174
- E-bost:
- paull@fishpartnership.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window