ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS HILLINGDON, SLOUGH, WINDSOR , KINGSTON AND DISTRICT BRANCH

Rhif yr elusen: 263515
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Subsidised veterinary treatment at our Hillingdon Clinic. Rehoming of unwanted and abandoned animals. Promotion of kindness and prevention of cruelty to animals. Promotion of responsible pet ownership. Fundraising to achieve the above activities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anifeiliaid
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Hillingdon
  • Kingston Upon Thames
  • Slough
  • Surrey
  • Swydd Buckingham
  • Windsor And Maidenhead

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Mawrth 1972: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • RSPCA HILLINGDON CLINIC (Enw gwaith)
  • RSPCA HILLINGDON, SLOUGH, WINDSOR AND DISTRICT BRANCH (Enw gwaith)
  • ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS HILLINGDON, SLOUGH, WINDSOR AND DISTRICT BRANCH (Enw blaenorol)
  • RSPCA HILLINGDON, SLOUGH, WINDSOR AND DISTRICT BRANCH (Enw blaenorol)
  • RSPCA SLOUGH UXBRIDGE AND DISTRICT BRANCH (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
IRENE Gwendoline HANSFORD Cadeirydd
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS HILLINGDON, SLOUGH, WINDSOR , KINGSTON AND DISTRICT BRANCH CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Graham Martin Ymddiriedolwr 18 June 2020
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS HILLINGDON, SLOUGH, WINDSOR , KINGSTON AND DISTRICT BRANCH CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Jill Correia Ymddiriedolwr 24 February 2020
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS HILLINGDON, SLOUGH, WINDSOR , KINGSTON AND DISTRICT BRANCH CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
SUSAN Mary BOON Ymddiriedolwr 29 October 2018
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS HILLINGDON, SLOUGH, WINDSOR , KINGSTON AND DISTRICT BRANCH CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Andrew John LONGHURST Ymddiriedolwr 17 September 2018
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS HILLINGDON, SLOUGH, WINDSOR , KINGSTON AND DISTRICT BRANCH CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Freda Elizabeth Longhurst Ymddiriedolwr 27 March 2017
HILLINGDON UNIVERSITY OF THE THIRD AGE (U3A)
Derbyniwyd: Ar amser
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS HILLINGDON, SLOUGH, WINDSOR , KINGSTON AND DISTRICT BRANCH CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
JULIE ANN COLE Ymddiriedolwr
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS HILLINGDON, SLOUGH, WINDSOR , KINGSTON AND DISTRICT BRANCH CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £962.02k £1.08m £816.72k £964.90k £1.09m
Cyfanswm gwariant £961.71k £941.28k £885.95k £997.24k £1.11m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £187.76k £78.14k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £73.04k £676.94k £174.62k £168.86k £218.71k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £675.99k £243.72k £309.89k £529.52k £519.62k
Incwm - Weithgareddau elusennol £198.50k £156.55k £330.37k £262.34k £320.87k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £14.50k £7.52k £1.85k £4.18k £24.54k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £5.76k
Incwm - Cymynroddion £17.43k £147.37k £0 £22.11k £96.68k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £557.26k £520.18k £501.84k £578.95k £1.00m
Gwariant - Ar godi arian £404.45k £421.11k £384.11k £418.28k £22.22k
Gwariant - Llywodraethu £12.03k £15.31k £50.61k £23.13k £20.20k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £8.26k £952 £116 £0 £16.55k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £84.92k

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £50.37k £23.44k £25.72k £44.73k £60.09k
Buddsoddiadau tymor hir £127.12k £129.45k £0 £0 £0
Cyfanswm asedau £666.56k £843.60k £913.97k £929.85k £817.88k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £64.42k £73.37k £87.22k £154.45k £78.81k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 18 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 18 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 26 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 26 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 27 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 27 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 18 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 18 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 05 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 05 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
16 CRESCENT PARADE
UXBRIDGE ROAD
HILLINGDON
UB10 0LG
Ffôn:
01895813263