Hanes ariannol EASTLEIGH BOROUGH & ROMSEY MENCAP SOCIETY
Rhif yr elusen: 263620
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.84k | £22.77k | £26.04k | £27.13k | £29.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.70k | £27.71k | £16.24k | £37.61k | £34.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £840 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.49k | £3.30k | £3.00k | £445 | £3.75k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.