Hanes ariannol BRAITHWAITE GOSPEL TRUST

Rhif yr elusen: 263644
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £65.02k £57.94k £70.42k £103.66k £103.12k
Cyfanswm gwariant £51.76k £52.39k £48.56k £78.40k £93.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A N/A