THE EPPING SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
MEMBERSHIP MEETINGS AND PUBLIC MEETINGS ARE HELD DURING THE YEAR. THERE IS AN ACTIVE PROGRAMME OF PLANNING REVIEWS. THE SOCIETY'S AIMS ARE TO PRESERVE AND IMPROVE THE ENVIRONMENT AND PROMOTE THE AMENITIES OF EPPING TOWN AND THE SURROUNDING DISTRICT AN ELECTED COMMITTEE MEETS BI-MONTHLY AND ALSO COMMUNICATES ONLINE AND OFFICERS MEET AD HOC TO DISCUSS MATTERS APPROPRIATE TO ACHIEVING THESE ENDS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Essex
Llywodraethu
- 29 Chwefror 1972: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Anne Carlstrom | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Diana Margaret Lowry | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|||||
Clifford Russell Mitchell | Ymddiriedolwr | 29 March 2021 |
|
|
||||
Roger Keith Lowry | Ymddiriedolwr | 29 March 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.49k | £2.26k | £2.34k | £966 | £795 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.11k | £1.80k | £1.37k | £1.34k | £1.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 JANUARY 1972 AS AMENDED ON 23 NOVEMBER 1994 as amended on 18 Mar 2024
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT FOR THE FOLLOWING PURPOSES IN THE AREA COMPRISING EPPING URBAN DISTRICT AND THE IMMEDIATE SURROUNDS, WHICH AREA SHALL HEREINAFTER BE REFERRED TO AS "THE AREA OF BENEFIT"; (A) TO STIMULATE PUBLIC INTEREST IN THE AREA OF BENEFIT; (B) TO PROMOTE STANDARDS OF PLANNING AND ARCHITECTURE IN THE AREA OF BENEFIT; (C) TO SECURE THE PRESERVATION PROTECTION DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF FEATURES OF HISTORIC OR PUBLIC INTEREST IN THE AREA OF BENEFIT
Maes buddion
EPPING URBAN DISTRICT AND IMMEDIATE SURROUNDS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Epping Society
c/o Epping Town Council
Epping Hall, St. Johns Road
EPPING
Essex
CM16 5JU
- Ffôn:
- 07443 224712
- E-bost:
- EPPINGSOCIETYTREASURER@GMAIL.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window