THE GRASSHOPPERS FUND

Rhif yr elusen: 263802
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Advancement of and Research into Agriculture

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024

Cyfanswm incwm: £18
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Ebrill 1972: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
LORD WILLIAM LEWIS SELBORNE Ymddiriedolwr 01 November 2017
JOHN EDGAR MEMORIAL TRUST
Derbyniwyd: 10 diwrnod yn hwyr
Dr MALCOLM CRABTREE Ymddiriedolwr
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS', SIDMOUTH.
Derbyniwyd: Ar amser
GILES JOHN ROWSELL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ROBERT BOWDEN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.25k £1 £6 £56 £18
Cyfanswm gwariant £2.24k £0 £0 £5.00k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2024 03 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2023 18 Tachwedd 2024 79 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2022 05 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2021 16 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2020 03 Medi 2021 3 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
West Stoke Farm
Old Stoke Road
Stoke Charity
Winchester
SO21 3PN
Ffôn:
01962760220
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael