Hanes ariannol THE HAROLD AMELAN CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 263804
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2013 30/04/2014 05/04/2015 05/04/2016 05/04/2017
Cyfanswm Incwm Gros £5.25k £4.89k £4.84k £4.99k £5.92k
Cyfanswm gwariant £5.70k £5.58k £6.66k £8.75k £12.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A