THE STRACHEY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust promotes access to, and availability of, manuscripts of use to historians, biographers and other researchers, as well as assisting in the tracing of copyright holders.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 02 Mehefin 1972: Cofrestrwyd
- THE CENTRAL REGISTER OF MANUSCRIPTS (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK LE FANU OBE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Nino Strachey | Ymddiriedolwr | 05 January 2022 |
|
|
||||
The Society of Authors | Ymddiriedolwr | 05 January 2022 |
|
|||||
Professor Alexandra Susan Harris | Ymddiriedolwr | 05 January 2022 |
|
|
||||
VIRGINIA NICHOLSON | Ymddiriedolwr | 06 April 2017 |
|
|
||||
Dr PAUL LEVY PHD, FRSL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.31k | £3.83k | £4.78k | £4.63k | £4.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.26k | £9.75k | £10.45k | £8.70k | £12.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 01 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 14 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 09 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 28 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 07 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 11TH FEBRUARY 1972 AND SCHEME OF THE 11TH SEPTEMBER 1974
Gwrthrychau elusennol
THE SEARCHING OUT BY AVAILABLE MEANS OF MANUSCRIPTS AND THE ESTABLISHMENT BY MECHANICAL PROCESSES OR OTHERWISE AND THE MAINTENANCE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC OF A REGISTER OF MANUSCRIPTS SO DISCOVERED BEING A REGISTER INDICATING THE NATURE OF THE MANUSCRIPT AND WHERE IT IS KEPT OR BELIEVED TO BE KEPT AND THE ACQUISITION BY PURCHASE OR OTHERWISE OF MANUSCRIPTS OR ANY INTEREST THEREIN AND THEIR PRESERVATION AND THE PROVISION AND MAKING OF FACILITIES AND ARRANGEMENTS FOR THEIR INSPECTION AND FOR REFERENCE THERETO BY MEMBERS OF THE PUBLIC ON SUCH TERMS AND SUBJECT TO SUCH CONDITIONS AS ARE REASONABLE AND PROPER.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE SOCIETY OF AUTHORS
84 DRAYTON GARDENS
LONDON
SW10 9SB
- Ffôn:
- 02073736642
- E-bost:
- ldowdeswell@societyofauthors.org
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window