THE ANGLO-NORSE SOCIETY IN LONDON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Society is a registered charity for the purpose of advancing the education of the citizens of Britain and Norway about each other's country and way of life. The Society meets approximately every three weeks from September to May at the Norwegian Embassy at 25, Belgrave Square in London. The programme includes talks by British and Norwegian speakers on a wide variety of subjects.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Llundain Fwyaf
- Norwy
Llywodraethu
- 06 Ebrill 1972: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL MALCOLM GOBEY | Cadeirydd | 22 October 2015 |
|
|
||||
SIR ANTHONY HERBERT EVERINGTON | Ymddiriedolwr | 30 May 2024 |
|
|||||
FRANCESCO SCHIASSI | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
BERIT HURST | Ymddiriedolwr | 17 February 2022 |
|
|
||||
SOLVEIG MAGDALENA NEPSTAD | Ymddiriedolwr | 30 March 2021 |
|
|
||||
Dr WILLIAM JAMES COLES | Ymddiriedolwr | 30 March 2021 |
|
|
||||
KENNETH INGE SKAARBREVIK | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
CAROLYN INGRID CHRISTOPHERSEN MBE | Ymddiriedolwr | 31 May 2018 |
|
|
||||
Dr ELETTRA CARBONE | Ymddiriedolwr | 07 February 2015 |
|
|
||||
Dr MARIE JANET WELLS | Ymddiriedolwr | 01 May 2000 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £109.85k | £12.23k | £13.02k | £17.59k | £15.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.61k | £15.94k | £18.48k | £15.15k | £11.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 07 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED ON 3RD MAY 1966 AND AMENDED ON 13TH JANUARY 1972 as amended on 31 May 2018 as amended on 30 May 2024 as amended on 30 May 2024
Gwrthrychau elusennol
The Anglo-Norse Society is constituted, to advance the education of the citizens of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Norwegians living in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in all aspects of the Kingdom of Norway, its people, history, language, artistic, scientific and economic life and similarly to promote the education of the citizens of Norway in all aspects of the United Kingdom. With such objects in view, the Society may: a) make available publications both in English and Norwegian, organise lectures, film shows, art exhibitions and similar functions and give advice and assistance in all matters relating to such education; b) increase and disseminate in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland knowledge of Norway and the Norwegian way of life, with particular reference to its economic, social, political, historical and cultural institutions and developments and afford opportunities for the study of all aspects of Norwegian life and thought; c) grant bursaries to citizens of Norway for study in the United Kingdom and to citizens of the United Kingdom for study in Norway; d) grant bursaries for Norwegian-related studies in the United Kingdom to citizens of the United Kingdom and to those with a right to study in the United Kingdom; e) raise funds to finance these activities; f) use whatever other means to achieve the Society?s aims as the Trustees shall from time to time in their discretion determine.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE ANGLO NORSE SOCIETY
25 BELGRAVE SQUARE
LONDON
SW1X 8QD
- Ffôn:
- 01825 840043
- E-bost:
- info@anglo-norse.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window