THE VEDIC SOCIETY OF SOUTHAMPTON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides a place for religious worship for persons of Hindu beliefs
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Southampton
Llywodraethu
- 06 Hydref 1972: Cofrestrwyd
- THE VEDIC SOCIETY HIMDU TEMPLE SOUTHAMPTON (Enw gwaith)
- VEDIC SOCIETY HINDU TEMPLE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanjay Chandarana | Cadeirydd | 25 March 2023 |
|
|
||||
Jayanthini Mahadevan | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|
||||
Manojkumar Kantilal Pachmatia | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|
||||
Reenaben Jalpanbhai Patel | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|
||||
Shraddha Bhatt | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
JALDIP PATEL | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
MANSUKH PIPALIA | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
Jalpanbhai Hasmukhbhai Patel | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
Meten Kishore Lakhani | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
SANJAY DAVDA | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
Riva Kumar Kaimal | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
Sarika Chandarana | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
Bhasker Rai Pravinchandra Dave | Ymddiriedolwr | 02 April 2022 |
|
|
||||
PRAVIN PATEL | Ymddiriedolwr | 02 April 2022 |
|
|
||||
Latha Davda | Ymddiriedolwr | 29 March 2019 |
|
|||||
AVINAS R PATEL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £106.74k | £61.87k | £91.48k | £123.35k | £188.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £83.42k | £62.88k | £37.37k | £101.76k | £167.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 28 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 28 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 27 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 27 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 10 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 10 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 10 Ebrill 2022 | 222 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 10 Ebrill 2022 | 222 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 13 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 13 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 31ST AUGUST 1972 AS AMENDED 29TH NOVEMBER 1980 AND 25 MARCH 2007.
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE HINDU RELIGION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Vedic Society Hindu Temple
79 - 195 Radcliffe Road
Northam
SOUTHAMPTON
SO14 0PS
- Ffôn:
- 023 8063 2275
- E-bost:
- secretary@vedicsociety.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window